Sven Lüscher
- Geb./Alter: 05.03.1984 (40)
- Geburtsort: Langenthal
- Staatsbürgerschaft: Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,22 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-1-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Aargau U21
Karriereende :
01.07.2017
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Linth 04 Trainer | 24/25 (18.08.2024) | vsl. - | 24/25 (18.08.2024) / vsl. - | 35 Tage | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1,40 : 2,00 | 1,00 | 5 / 1,00 | ||
SC Kriens Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (30.06.2024) | 22/23 (01.07.2022) / 23/24 (30.06.2024) | 730 Tage | 72 | 29 | 15 | 28 | 44 | 1,61 : 1,67 | 1,42 | 72 / 1,42 | ||
Aarau U18 Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (30.06.2022) | 20/21 (01.07.2020) / 21/22 (30.06.2022) | 729 Tage | 60 | 24 | 11 | 25 | 52 | 2,40 : 2,68 | 1,38 | 60 / 1,38 | ||
Aarau U16 Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 19/20 (30.06.2020) | 18/19 (01.07.2018) / 19/20 (30.06.2020) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Aarau Co-Trainer | 17/18 (22.03.2018) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (22.03.2018) / 17/18 (30.06.2018) | 100 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Ton Verkerk (8 Spiele), Stephan Keller (3 Spiele) | ||||||||||||||
Aargau U21 Trainer | 17/18 (16.10.2017) | 17/18 (31.12.2017) | 17/18 (16.10.2017) / 17/18 (31.12.2017) | 76 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2,50 : 1,50 | 1,50 | 2 / 1,50 | ||
Aarau Jgd. Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Aargau U21 Co-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Mirko Pavlicevic (18 Spiele), Sven Christ (8 Spiele) | ||||||||||||||
Aarau U18 Stürmertrainer | 16/17 (01.07.2016) | 19/20 (30.06.2020) | 16/17 (01.07.2016) / 19/20 (30.06.2020) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Aarau U16 Stürmertrainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (30.06.2018) | 16/17 (01.07.2016) / 17/18 (30.06.2018) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 01.07.2017 | Aargau U21 | Karriereende | - | - | |||||
16/17 | 01.07.2016 | FC Aarau | Aargau U21 | - | - | |||||
12/13 | 30.01.2013 | FC Winterthur | FC Aarau | 400 Tsd. € | ? | |||||
08/09 | 13.02.2009 | BSC Young Boys | FC Winterthur | 200 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | SC Kriens | BSC Young Boys | 200 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 06.07.2006 | SC Zofingen | SC Kriens | 70 Tsd. € | ablösefrei | |||||
03/04 | 16.02.2004 | FC Aarau | SC Zofingen | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Aargau U21 | FC Aarau | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |