SV Lavamünd
Mitarbeiterhistorie SV Lavamünd
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 31.12.2023 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2017 | 31.12.2021 | 1644 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2007 | 04.09.2009 | 796 Tage | 0 | - |