SV Kolsass/Weer
- Kadergröße: 12
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportplatz Kolsass 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SV Kolsass/Weer
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 31.01.2013 | 1491 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1997 | 30.06.2001 | 1460 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2019 | 11.09.2022 | 1168 Tage | 0 | - | ||||
| 16.12.2014 | 15.05.2017 | 881 Tage | 0 | - | ||||
| 19.03.2007 | 04.01.2009 | 657 Tage | 0 | - | ||||
| 12.03.2013 | 30.06.2013 | 110 Tage | 0 | - |