SV Kelbra
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 11 42,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark Rote Erde 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SV Kelbra
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | 813 Tage | 2 | 1,50 | |||||
| 01.07.2019 | 30.06.2020 | 365 Tage | 21 | 0,90 | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 30 | 0,87 | ||||
| 01.07.2020 | 30.06.2022 | 729 Tage | 39 | 0,64 | ||||
| 01.01.2015 | 30.06.2018 | 1276 Tage | 0 | - |