SV Bernbach
- Kadergröße: 4
- Durchschnittsalter: 31,7
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportplatz Birkenhainer Straße 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SV Bernbach
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2000 | 30.06.2004 | 04 Jahre 05 Monate 29 Tage | 136 | 44 | 30 | 62 | 1,19 | ||||
| 26.11.2004 | 30.06.2007 | 02 Jahre 07 Monate 04 Tage | 51 | 18 | 6 | 27 | 1,18 | ||||
| 12.04.1998 | 28.10.1999 | 01 Jahr 06 Monate 16 Tage | 16 | 5 | 3 | 8 | 1,13 | ||||
| 01.07.2004 | 21.11.2004 | 04 Monate 21 Tage | 18 | 3 | 6 | 9 | 0,83 | ||||
| 15.07.2009 | 12.04.2010 | 08 Monate 28 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2007 | 30.06.2008 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 29.10.1999 | 31.12.1999 | 02 Monate 02 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.1996 | 11.04.1998 | 01 Jahr 09 Monate 11 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.01.1996 | 30.06.1996 | 05 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.1993 | 31.12.1995 | 02 Jahre 06 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - |