SV Bavenstedt
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 4 17,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Holldorb-Arena (A-Platz) 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SV Bavenstedt
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 02 Monate 21 Tage | 7 | 2 | 1 | 4 | 1,00 | |||||
| 07.01.2020 | 30.06.2024 | 04 Jahre 05 Monate 23 Tage | 98 | 45 | 23 | 30 | 1,61 | ||||
| 03.02.2018 | 05.12.2019 | 01 Jahr 10 Monate 02 Tage | 64 | 34 | 10 | 20 | 1,75 | ||||
| 01.07.2015 | 23.01.2018 | 02 Jahre 06 Monate 23 Tage | 73 | 42 | 20 | 11 | 2,00 | ||||
| 01.07.2013 | 30.06.2015 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 30 | 13 | 5 | 12 | 1,47 | ||||
| 01.07.2011 | 30.06.2013 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2000 | 30.06.2011 | 10 Jahre 11 Monate 30 Tage | 126 | 52 | 26 | 48 | 1,44 |