SV Argon U19
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark Argon 4.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SV Argon U19
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2017 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 30.06.2014 | 364 Tage | 4 | 0,75 | ||||
| 01.07.2011 | 30.06.2013 | 730 Tage | 1 | 3,00 | ||||
| 01.07.2002 | 30.06.2003 | 364 Tage | 0 | - |