SV Ahlerstedt/Ottendorf
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 23,3
- Legionäre: 3 11,1 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Stadion am Auetal (Hauptplatz) 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SV Ahlerstedt/Ottendorf
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | 448 Tage | 41 | 2,00 | |||||
| 01.07.2017 | 30.06.2023 | 2190 Tage | 142 | 1,64 | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2017 | 730 Tage | 33 | 1,12 | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2017 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2005 | 30.06.2015 | 3651 Tage | 44 | 1,18 | ||||
| 01.07.2004 | 30.06.2005 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2003 | 30.06.2004 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2001 | 30.06.2004 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 17.11.2000 | 30.06.2001 | 225 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1999 | 16.11.2000 | 504 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1996 | 30.06.1999 | 1094 Tage | 0 | - |