Suryoye Paderborn
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 31,3
- Legionäre: 5 23,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Inselbadstadion 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Suryoye Paderborn
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 30.06.2013 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2015 | 364 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 01.07.2013 | 30.06.2014 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 16.07.2018 | 30.06.2019 | 349 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2017 | 02.04.2018 | 275 Tage | 0 | - |