Steve Weaver
- Geb./Alter: 19.06.1972 (52)
- Staatsbürgerschaft: England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,86 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwich City Direktor Entwicklung | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | 23/24 (01.07.2023) / vsl. - | 451 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Norwich City Co-Trainer | 22/23 (28.12.2022) | 22/23 (05.01.2023) | 22/23 (28.12.2022) / 22/23 (05.01.2023) | 8 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Allan Russell (2 Spiele) | ||||||||||||||
Norwich U18 Trainer | 20/21 (23.07.2020) | 21/22 (30.06.2022) | 20/21 (23.07.2020) / 21/22 (30.06.2022) | 707 Tage | 39 | 12 | 3 | 24 | 40 | 1,79 : 2,69 | 1,00 | 39 / 1,00 | ||
Norwich City Leiter der Nachwuchsabteilung | 17/18 (15.09.2017) | 22/23 (30.06.2023) | 17/18 (15.09.2017) / 22/23 (30.06.2023) | 2114 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Huddersfield Leiter der Nachwuchsabteilung | 15/16 (15.05.2016) | 17/18 (31.07.2017) | 15/16 (15.05.2016) / 17/18 (31.07.2017) | 442 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Ipswich Town Scout | 13/14 (13.06.2014) | 15/16 (14.05.2016) | 13/14 (13.06.2014) / 15/16 (14.05.2016) | 701 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Wolverhampton Co-Trainer | 11/12 (24.02.2012) | 13/14 (12.06.2014) | 11/12 (24.02.2012) / 13/14 (12.06.2014) | 839 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Kenny Jackett (51 Spiele), Ståle Solbakken (30 Spiele), Dean Saunders (20 Spiele), Terry Connor (13 Spiele) | ||||||||||||||
Wolves Res. Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 11/12 (23.02.2012) | 08/09 (01.07.2008) / 11/12 (23.02.2012) | 1332 Tage | 50 | 12 | 9 | 29 | 79 | 1,14 : 1,64 | 0,90 | 50 / 0,90 | ||
Man City U18 Co-Trainer | 07/08 (15.01.2008) | 07/08 (30.04.2008) | 07/08 (15.01.2008) / 07/08 (30.04.2008) | 106 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Alex Gibson (2 Spiele) | ||||||||||||||
Wrexham Co-Trainer | 06/07 (12.01.2007) | 07/08 (14.01.2008) | 06/07 (12.01.2007) / 07/08 (14.01.2008) | 367 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Brian Carey (40 Spiele), Brian Little (11 Spiele) | ||||||||||||||
Wrexham Leiter der Nachwuchsabteilung | 02/03 (01.07.2002) | 06/07 (11.01.2007) | 02/03 (01.07.2002) / 06/07 (11.01.2007) | 1655 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Wrexham U18 Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 01/02 (30.06.2002) | 99/00 (01.07.1999) / 01/02 (30.06.2002) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Wrexham Koordinator Sport-Technologien | 97/98 (01.07.1997) | 98/99 (30.06.1999) | 97/98 (01.07.1997) / 98/99 (30.06.1999) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Wrexham Fanbeauftragter | 94/95 (01.07.1994) | 96/97 (30.06.1997) | 94/95 (01.07.1994) / 96/97 (30.06.1997) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |