Name im Heimatland: | Stephen Richard Tully |
---|---|
Geb./Alter: | 10.02.1980 (44) |
Geburtsort: | Paignton |
Nationalität: | England |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,61 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Homepage: | https://www.linkedin.com/in/steve-tully-952a4175/ |
Steve Tully
- Geb./Alter: 10.02.1980 (44)
- Geburtsort: Paignton
- Staatsbürgerschaft: England
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,61 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Truro City FC
Meiste Spiele für :
Exeter City
Karriereende :
01.07.2016
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poole Town Trainer | 23/24 (26.03.2024) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
Brist. Rov. U18 Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (26.03.2024) | - | 0,00 | ||
Exeter Jugend Teamchef | 18/19 (01.07.2018) | 21/22 (01.12.2021) | - | 0,00 | ||
Plymouth Jgd. Trainer | 16/17 (01.11.2016) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Truro City FC Trainer | 13/14 (01.03.2014) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Torquay Jugendtrainer | 13/14 (01.01.2014) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Frauenfußball Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01.07.2016 | Truro City FC | Karriereende | - | - | |||||
13/14 | 11.10.2013 | Tiverton | Truro City FC | 200 Tsd. € | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.08.2013 | Exeter City | Tiverton | 200 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.01.2007 | FC Weymouth | Exeter City | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.05.2005 | Exeter City | FC Weymouth | - | Leih-Ende | |||||
04/05 | 01.02.2005 | FC Weymouth | Exeter City | - | Leihe | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Torquay | FC Weymouth | - | ablösefrei | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Torquay U18 | Torquay | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
2008-2014 Trainer Exeter City Ladies FC