Name im Heimatland: | Steven Fallon |
---|---|
Geb./Alter: | 08.05.1979 (45) |
Geburtsort: | Paisley |
Nationalität: | Schottland |
Steve Fallon
- Geb./Alter: 08.05.1979 (45)
- Geburtsort: Paisley
- Staatsbürgerschaft: Schottland
War Spieler:
Letzter Verein :
St Andrews Utd
Karriereende :
01.12.2008
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Forfar Athletic Co-Trainer | 22/23 (06.12.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ray McKinnon (76 Spiele) | ||||||
St Andrews Utd Co-Trainer | 21/22 (09.05.2022) | 22/23 (05.12.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Robbie Raeside (1 Spiel) | ||||||
Broughty AFC Co-Trainer | 17/18 (07.03.2018) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.01.2009 | Tayport FC | St Andrews Utd | - | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.12.2008 | St Andrews Utd | Karriereende | - | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Dundee NE | Tayport FC | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Vereinslos | Dundee NE | - | - | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Stenhousemuir | Vereinslos | - | - | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Queen's Park | Stenhousemuir | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Arbroath | Queen's Park | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Dundee United | Arbroath | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.05.2001 | Stenhousemuir | Dundee United | - | Leih-Ende | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Dundee United | Stenhousemuir | - | Leihe | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Dundee Utd U20 | Dundee United | - | - | |||||
95/96 | 31.08.1995 | Dundee Utd U17 | Dundee Utd U20 | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |