Stefano Pozza
calvina1946.it
- Geb./Alter: 06.08.1987 (37)
- Geburtsort: Schio
- Staatsbürgerschaft: Italien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,08 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Union Feltre
Meiste Spiele für :
AC Este
Karriereende :
01.07.2021
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godigese Trainer | 24/25 (25.05.2024) | vsl. 30.06.2025 | 24/25 (25.05.2024) / vsl. 30.06.2025 | 121 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Schio Trainer | 22/23 (29.05.2022) | 23/24 (25.03.2024) | 22/23 (29.05.2022) / 23/24 (25.03.2024) | 666 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Desenzano Co-Trainer | 21/22 (02.08.2021) | 21/22 (07.03.2022) | 21/22 (02.08.2021) / 21/22 (07.03.2022) | 217 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Michele Florindo (27 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 01.07.2021 | Union Feltre | Karriereende | - | - | |||||
20/21 | 03.12.2020 | Vereinslos | Union Feltre | 50 Tsd. € | - | |||||
20/21 | 21.11.2020 | Luparense | Vereinslos | 50 Tsd. € | - | |||||
20/21 | 01.07.2020 | AC Este | Luparense | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
17/18 | 01.07.2017 | AltoVicentino | AC Este | 25 Tsd. € | ablösefrei | |||||
16/17 | 01.07.2016 | Arzignano | AltoVicentino | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 09.07.2015 | AltoVicentino | Arzignano | 100 Tsd. € | ? | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Marano | AltoVicentino | 100 Tsd. € | ? | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Real Vicenza | Marano | 100 Tsd. € | ? | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Cavese | Real Vicenza | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.07.2009 | Giacomense | Cavese | - | ? | |||||
08/09 | 01.07.2008 | AC Chioggia | Giacomense | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Vicenza U19 | AC Chioggia | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |