Geb./Alter: | 13.02.1990 (34) |
---|---|
Nationalität: | Serbien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,07 Jahre |
Stefan Stevovic
- Geb./Alter: 13.02.1990 (34)
- Staatsbürgerschaft: Serbien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,07 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
S.Grad U19 Trainer | 23/24 (31.08.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Zarkovo Co-Trainer | 22/23 (04.08.2022) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Milan Culum (1 Spiel) | ||||||
Brodarac U17 Co-Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (14.10.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Igor Kurtovic (10 Spiele) | ||||||
Brodarac Jgd. Co-Trainer | 20/21 (03.09.2020) | 20/21 (18.10.2020) | - | 0,00 |