Geb./Alter: | 10.02.1966 (58) |
---|---|
Geburtsort: | Heidelberg |
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,53 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Berater: | EMD Sports GmbH |
Stefan Emmerling
Kickers Emden
- Geb./Alter: 10.02.1966 (58)
- Geburtsort: Heidelberg
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,53 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
F. Düsseldorf
Meiste Spiele für :
Wattenscheid 09
Karriereende :
01.07.2002
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2,00 |
Regionalliga Nord | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1,89 |
Landespokal Niedersachsen (3. und 4. Liga) | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kickers Emden Trainer | 19/20 (02.07.2019) | vsl. 30.06.2024 | 148 | 1,61 | ||
Rot-Weiß Erfurt Sportlicher Leiter | 17/18 (24.02.2018) | 17/18 (02.05.2018) | - | 0,00 | ||
Rot-Weiß Erfurt Trainer | 17/18 (20.11.2017) | 17/18 (17.05.2018) | 22 | 0,59 | ||
SC Paderborn Trainer | 16/17 (06.12.2016) | 16/17 (16.04.2017) | 17 | 1,06 | ||
1.FC Köln II Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (05.12.2016) | 19 | 1,32 | ||
Wormatia Worms Trainer | 12/13 (21.12.2012) | 13/14 (29.09.2013) | 28 | 1,11 | ||
Rot-Weiß Erfurt Trainer | 09/10 (30.03.2010) | 12/13 (25.08.2012) | 92 | 1,48 | ||
Rot Weiss Ahlen Trainer | 08/09 (17.04.2009) | 09/10 (20.09.2009) | 14 | 0,93 | ||
Kickers Emden Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (16.04.2009) | 67 | 1,52 | ||
A. Aachen II Trainer | 02/03 (21.04.2003) | 06/07 (30.06.2007) | 104 | 1,59 | ||
F. Düsseldorf Trainer | 01/02 (03.04.2002) | 01/02 (30.06.2002) | 7 | 0,86 | ||
Düsseldorf II Trainer | 01/02 (04.10.2001) | 01/02 (03.04.2002) | 17 | 1,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01.07.2002 | F. Düsseldorf | Karriereende | - | - | |||||
00/01 | 01.01.2001 | MSV Duisburg | F. Düsseldorf | - | ? | |||||
95/96 | 01.01.1996 | Hannover 96 | MSV Duisburg | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Wattenscheid 09 | Hannover 96 | - | ? | |||||
88/89 | 01.01.1989 | 1.FC K'lautern | Wattenscheid 09 | - | ? | |||||
87/88 | 01.07.1987 | SV Sandhausen | 1.FC K'lautern | - | ? | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Sandhausen U19 | SV Sandhausen | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |