SR Saint-Dié
- Kadergröße: 9
- Durchschnittsalter: 30,5
- Legionäre: 3 33,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Émile Jeanpierre 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SR Saint-Dié
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2005 | 30.06.2014 | 3286 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1980 | 30.06.1982 | 729 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 01.07.1976 | 30.06.1980 | 1460 Tage | 3 | 1,00 | ||||
| 01.07.1975 | 30.06.1976 | 365 Tage | 2 | 0,00 |