SPG Pregarten
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 23,4
- Legionäre: 2 9,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: ASKÖ Stadion 1.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SPG Pregarten
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | 30.09.2023 | 01 Jahr 09 Monate 17 Tage | 54 | 16 | 12 | 26 | 1,11 | ||||
| 01.07.2018 | 06.11.2021 | 03 Jahre 04 Monate 06 Tage | 52 | 22 | 12 | 18 | 1,50 | ||||
| 10.10.2023 | 11 Monate 11 Tage | 23 | 6 | 6 | 11 | 1,04 | |||||
| 01.10.2023 | 09.10.2023 | 08 Tage | 1 | - | 1 | - | 1,00 | ||||
| 01.07.2017 | 30.06.2018 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |