Simone Guerri
unitedriccione.com
- Geb./Alter: 27.06.1982 (42)
- Geburtsort: Arezzo
- Staatsbürgerschaft: Italien
War Spieler:
Letzter Verein :
Robur Siena
Karriereende :
01.07.2018
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siena Sportdirektor | 23/24 (08.09.2023) | vsl. 30.06.2026 | 23/24 (08.09.2023) / vsl. 30.06.2026 | 381 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
United Riccione Sportdirektor | 22/23 (08.04.2023) | 22/23 (31.05.2023) | 22/23 (08.04.2023) / 22/23 (31.05.2023) | 53 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Lornano Badesse Geschäftsführer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (10.02.2022) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (10.02.2022) | 224 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Lornano Badesse Technischer Direktor | 20/21 (19.10.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (19.10.2020) / 20/21 (30.06.2021) | 254 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.07.2018 | Robur Siena | Karriereende | 100 Tsd. € | - | |||||
16/17 | 26.07.2016 | Paganese | Robur Siena | 75 Tsd. € | ? | |||||
15/16 | 04.09.2015 | AS Gubbio | Paganese | 75 Tsd. € | ablösefrei | |||||
14/15 | 22.09.2014 | Vereinslos | AS Gubbio | 75 Tsd. € | - | |||||
13/14 | 01.07.2013 | AS Gubbio | Vereinslos | 75 Tsd. € | - | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Barletta | AS Gubbio | 150 Tsd. € | ? | |||||
10/11 | 01.08.2010 | Figline | Barletta | 350 Tsd. € | ? | |||||
09/10 | 01.07.2009 | Pistoiese | Figline | - | ? | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Castelnuovo | Pistoiese | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Imolese | Castelnuovo | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Aglianese | Imolese | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Montevarchi | Aglianese | - | ? | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Trento | Montevarchi | - | ? | |||||
02/03 | 01.12.2002 | AC Florenz U19 | Trento | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |