Name im Heimatland: | Juan Sergio Guzmán Zapata |
---|---|
Geb./Alter: | 26.02.1970 (54) |
Geburtsort: | Medellín |
Nationalität: | Kolumbien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,25 Jahre |
Sergio Guzmán
- Geb./Alter: 26.02.1970 (54)
- Geburtsort: Medellín
- Staatsbürgerschaft: Kolumbien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,25 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Itagüí Ditaires
Meiste Spiele für :
Atl. Nacional
Karriereende :
01.01.2012
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC Trainer | 22/23 (09.01.2023) | 23/24 (17.11.2023) | 36 | 1,78 | ||
Árabe Unido Trainer | 20/21 (01.01.2021) | 21/22 (23.08.2021) | 19 | 1,05 | ||
Árabe Unido Trainer | 19/20 (26.09.2019) | 19/20 (14.05.2020) | 17 | 1,76 | ||
Árabe Unido Trainer | 14/15 (16.02.2015) | 17/18 (31.12.2017) | 51 | 1,82 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 01.01.2012 | Itagüí Ditaires | Karriereende | - | - | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Árabe Unido | Itagüí Ditaires | - | ? | |||||
07/08 | 01.01.2008 | Once Caldas | Árabe Unido | - | ? | |||||
06/07 | 01.01.2007 | Quindío | Once Caldas | - | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Envigado FC | Quindío | - | ? | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Indep. Medellín | Envigado FC | - | ? | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Atl. Nacional | Indep. Medellín | - | ? | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Sport. Cristal | Atl. Nacional | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Indep. Santa Fe | Sport. Cristal | - | ? | |||||
99/00 | 01.01.2000 | Indep. Medellín | Indep. Santa Fe | - | ? | |||||
97/98 | 01.01.1998 | Envigado FC | Indep. Medellín | - | ? | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Indep. Medellín | Envigado FC | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Envigado FC | Indep. Medellín | - | ? | |||||
91/92 | 01.01.1992 | Unbekannt | Envigado FC | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |