Geb./Alter: | 18.04.1975 (49) |
---|---|
Geburtsort: | Pärnu |
Nationalität: | Estland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,79 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Sergei Terehhov
Jana Pipar/Nõmme Kalju FC
- Geb./Alter: 18.04.1975 (49)
- Geburtsort: Pärnu
- Staatsbürgerschaft: Estland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,79 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Nomme Kalju III
Meiste Spiele für :
JK Nomme Kalju
Karriereende :
01.01.2019
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
JK Trans Narva Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 23/24 (08.08.2023) | 27 | 1,15 | ||
TJK Legion Co-Trainer | 20/21 (05.01.2021) | 22/23 (31.12.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Denis Belov (76 Spiele) | ||||||
Kalju FC U17 Trainer | 15/16 (01.01.2016) | 16/17 (31.12.2016) | 8 | 3,00 | ||
Kalju FC Co-Trainer | 15/16 (14.12.2015) | 20/21 (31.12.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Sergey Frantsev (142 Spiele), Roman Kozhukhovskyi (40 Spiele), Marko Kristal (35 Spiele) | ||||||
JK Nomme Kalju Trainer | 14/15 (10.12.2014) | 15/16 (12.09.2015) | 36 | 2,00 | ||
Estland U17 Co-Trainer | 12/13 (31.12.2012) | - | 0,00 | |||
JK Nomme Kalju Sportdirektor | 14/15 (09.12.2014) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.01.2019 | Nomme Kalju III | Karriereende | - | - | |||||
16/17 | 01.01.2017 | Nomme Kalju II | Nomme Kalju III | - | - | |||||
14/15 | 01.01.2015 | Nomme Kalju III | Nomme Kalju II | - | - | |||||
13/14 | 01.01.2014 | JK Nomme Kalju | Nomme Kalju III | - | - | |||||
08/09 | 01.01.2009 | TVMK Tallinn | JK Nomme Kalju | 250 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.03.2007 | FC Honka | TVMK Tallinn | 250 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.08.2006 | Shinnik Yaroslav | FC Honka | 250 Tsd. € | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.01.2005 | FC Haka | Shinnik Yaroslav | 250 Tsd. € | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Brann | FC Haka | - | ? | |||||
99/00 | 01.04.2000 | FC Flora | Brann | - | 125 Tsd. € | |||||
97/98 | 01.01.1998 | Slavia | FC Flora | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Tallinna Sadam | Slavia | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Tervis Pärnu | Tallinna Sadam | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 125 Tsd. € |