Geb./Alter: | 23.06.1972 (52) |
---|---|
Geburtsort: | Sheffield |
Nationalität: |
England Schottland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,35 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Sean McAuley
United Soccer League
- Geb./Alter: 23.06.1972 (52)
- Geburtsort: Sheffield
- Staatsbürgerschaft: England
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,35 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Halifax Town
Meiste Spiele für :
Scunthorpe Utd.
Karriereende :
01.07.2005
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indy Eleven Trainer | 23/24 (08.01.2024) | vsl. - | 32 | 1,63 | ||
Minnesota Interimstrainer | 23/24 (06.10.2023) | 23/24 (04.01.2024) | 2 | 1,50 | ||
Minnesota Co-Trainer | 19/20 (20.01.2020) | 23/24 (06.10.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Adrian Heath (140 Spiele) | ||||||
Orlando Co-Trainer | 18/19 (02.08.2018) | 19/20 (19.01.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: James O'Connor (50 Spiele) | ||||||
Portland Co-Trainer | 12/13 (16.07.2012) | 18/19 (01.08.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Caleb Porter (200 Spiele), Giovanni Savarese (22 Spiele), Gavin Wilkinson (16 Spiele) | ||||||
Sheff. Wed. Interimstrainer | 09/10 (14.12.2009) | 09/10 (07.01.2010) | 3 | 0,33 | ||
Sheff Wed U18 Trainer | 06/07 (06.11.2006) | 12/13 (16.07.2012) | - | 0,00 | ||
Sheff. Wed. Interimstrainer | 06/07 (20.10.2006) | 06/07 (05.11.2006) | 4 | 2,50 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01.07.2005 | Halifax Town | Karriereende | - | - | |||||
02/03 | 06.08.2002 | Portland | Halifax Town | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 04.03.2002 | AFC Rochdale | Portland | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 11.02.2000 | Scunthorpe Utd. | AFC Rochdale | - | ablösefrei | |||||
98/99 | 31.05.1999 | Scarborough | Scunthorpe Utd. | - | Leih-Ende | |||||
98/99 | 25.03.1999 | Scunthorpe Utd. | Scarborough | - | Leihe | |||||
96/97 | 26.03.1997 | Hartlepool Utd. | Scunthorpe Utd. | - | ? | |||||
95/96 | 21.07.1995 | St. Johnstone | Hartlepool Utd. | - | ablösefrei | |||||
94/95 | 04.12.1994 | FC Chesterfield | St. Johnstone | - | Leih-Ende | |||||
94/95 | 04.11.1994 | St. Johnstone | FC Chesterfield | - | Leihe | |||||
91/92 | 24.04.1992 | Man Utd Res. | St. Johnstone | - | ? | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Man Utd U18 | Man Utd Res. | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |