SC Weiz II
Mitarbeiterhistorie SC Weiz II
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | 31.10.2022 | 122 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2018 | 08.01.2019 | 191 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2017 | 03.10.2017 | 94 Tage | 0 | - | ||||
| 20.04.2017 | 30.06.2017 | 71 Tage | 0 | - | ||||
| 16.06.2016 | 31.12.2016 | 198 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 22.04.2014 | 295 Tage | 0 | - | ||||
| 21.01.2013 | 30.06.2013 | 160 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2012 | 31.12.2012 | 183 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2010 | 30.06.2012 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2009 | 30.06.2010 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 09.03.2009 | 04.09.2009 | 179 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2006 | 06.09.2008 | 798 Tage | 0 | - |