SC Roland Beckum
- Kadergröße: 6
- Durchschnittsalter: 30,3
- Legionäre: 2 33,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportplatz Roland 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SC Roland Beckum
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2017 | 30.06.2020 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 80 | 32 | 19 | 29 | 1,44 | ||||
| 01.07.2015 | 20.03.2017 | 01 Jahr 08 Monate 17 Tage | 60 | 26 | 13 | 21 | 1,52 | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2015 | 11 Monate 30 Tage | 2 | 1 | 1 | - | 2,00 | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2015 | 11 Monate 30 Tage | 15 | 9 | 1 | 5 | 1,87 | ||||
| 01.07.2012 | 31.12.2014 | 02 Jahre 06 Monate 00 Tage | 87 | 40 | 14 | 33 | 1,54 | ||||
| 01.07.2009 | 30.06.2012 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |