SC Frauenkirchen
- Kadergröße: 8
- Durchschnittsalter: 31,8
- Legionäre: 6 75,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Thermenarena Frauenkirchen 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SC Frauenkirchen
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1968 | 01.07.1972 | 1461 Tage | 36 | 1,03 | ||||
| 28.09.2019 | 04.09.2021 | 707 Tage | 0 | - | ||||
| 13.09.2021 | 17.12.2022 | 460 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2017 | 30.04.2018 | 303 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2004 | 26.03.2004 | 85 Tage | 0 | - |