Sassport Boezinge
Mitarbeiterhistorie Sassport Boezinge
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2019 | 20.11.2022 | 1081 Tage | 0 | - | ||||
| 15.09.2014 | 17.03.2017 | 914 Tage | 0 | - |