Geb./Alter: | 24.07.1992 (32) |
---|---|
Geburtsort: | Oberpullendorf |
Nationalität: | Österreich |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Sascha Marth
www.fclm.ru
- Geb./Alter: 24.07.1992 (32)
- Geburtsort: Oberpullendorf
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
Neckenmarkt
Karriereende :
01.01.2019
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katar Torwart-Trainer | 22/23 (01.03.2023) | 23/24 (06.12.2023) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Carlos Queiroz (10 Spiele) | ||||||
Lok Moskau Torwart-Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 22/23 (14.10.2022) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Josef Zinnbauer (15 Spiele), Zaur Khapov (8 Spiele), Marvin Compper (3 Spiele), Dmitriy Loskov (2 Spiele) | ||||||
FC Groningen Torwart-Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (31.12.2021) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Danny Buijs (55 Spiele), Adrie Poldervaart (1 Spiel) | ||||||
Kairat Almaty Torwart-Trainer | 18/19 (15.01.2019) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Aleksey Shpilevski (40 Spiele) | ||||||
RB Salzburg Koordinator Torwartbereich | 17/18 (01.04.2018) | 18/19 (14.01.2019) | - | 0,00 | ||
Salzburg Jgd. Torwart-Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 18/19 (14.01.2019) | - | 0,00 | ||
Admira Jgd. Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (01.07.2015) | - | 0,00 | ||
FC Admira II Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Rolf Landerl (30 Spiele) | ||||||
AKA Admira U18 Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Helmut Graf (22 Spiele) | ||||||
AKA Admira U16 Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
AKA Admira U15 Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Frauenfußball Torwart-Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Bruck/L. Jgd. Torwart-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.01.2019 | Neckenmarkt | Karriereende | - | - | |||||
16/17 | 01.07.2016 | Pilgersdorf | Neckenmarkt | - | ? | |||||
14/15 | 01.01.2015 | Draßmarkt | Pilgersdorf | - | ? | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Ritzing | Draßmarkt | - | ? | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Altenwörth | Ritzing | - | ? | |||||
10/11 | 01.03.2011 | Bruck/L. | Altenwörth | - | ? | |||||
10/11 | 01.07.2010 | AKA Austria U18 | Bruck/L. | - | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.07.2009 | Austria Jugend | AKA Austria U19 | - | - | |||||
08/09 | 01.08.2008 | Hollabrunn J. | Austria Jugend | - | ? | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Lackenbach Jgd. | Hollabrunn J. | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Neben der UEFA-A-Lizenz besitzt er die höchste Torwarttrainer-Lizenz
2011-2014 bei Frauenteam SC/ESV Parndorf aktiv.
2011-2014 bei Frauenteam SC/ESV Parndorf aktiv.