Sarreguemines FC
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 23,4
- Legionäre: 1 4,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade de la Blies 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Sarreguemines FC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1994 | 30.06.2003 | 08 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2012 | 11.06.2020 | 07 Jahre 11 Monate 11 Tage | 51 | 13 | 15 | 23 | 1,06 | ||||
| 01.07.2010 | 30.06.2012 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 24.09.2022 | 30.06.2024 | 01 Jahr 09 Monate 06 Tage | 3 | 2 | - | 1 | 2,00 | ||||
| 10.05.2020 | 03.01.2022 | 01 Jahr 07 Monate 24 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2009 | 30.06.2010 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2024 | 02 Monate 22 Tage | 4 | 2 | - | 2 | 1,50 |