Mitarbeiterhistorie Sandnes Ulf
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
| | 23.03.2006 | 16.07.2014 | 08 Jahre 03 Monate 23 Tage | 169 | 53 | 37 | 79 | 1,16 |
| | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 04 Jahre 11 Monate 29 Tage | 166 | 73 | 37 | 56 | 1,54 |
| | 12.08.2021 | 31.12.2023 | 02 Jahre 04 Monate 19 Tage | 86 | 36 | 17 | 33 | 1,45 |
| | 01.01.2020 | 14.07.2021 | 01 Jahr 06 Monate 12 Tage | 41 | 13 | 12 | 16 | 1,24 |
| | 01.01.2024 | 05.08.2024 | 07 Monate 04 Tage | 20 | 6 | 4 | 10 | 1,10 |
| | 23.07.2014 | 31.12.2014 | 05 Monate 08 Tage | 14 | 2 | 6 | 6 | 0,86 |
| | 12.08.2024 | | 01 Monat 11 Tage | 6 | 1 | - | 5 | 0,50 |
| | 15.07.2021 | 11.08.2021 | 27 Tage | 4 | 3 | - | 1 | 2,25 |
| | 16.07.2014 | 23.07.2014 | 07 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
| | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 07 Tage | 1 | 1 | - | - | 3,00 |
2006-03-232015-01-012021-08-122020-01-012024-01-012014-07-232024-08-122021-07-152014-07-162024-08-05