Geb./Alter: | 10.09.1984 (40) |
---|---|
Geburtsort: | Viljandi |
Nationalität: | Estland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,28 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Sander Post
Jana Pipar/EJL
- Geb./Alter: 10.09.1984 (40)
- Geburtsort: Viljandi
- Staatsbürgerschaft: Estland
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,28 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
JK Viljandi
Meiste Spiele für :
FC Flora
Karriereende :
01.01.2019
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estland U21 Trainer | 22/23 (01.09.2022) | vsl. - | 14 | 0,71 | ||
Estland U21 Co-Trainer | 21/22 (01.06.2022) | 22/23 (31.08.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Roman Kozhukhovskyi (2 Spiele) | ||||||
Estland U21 Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 21/22 (31.05.2022) | 2 | 0,00 | ||
FC Flora Co-Trainer | 21/22 (18.12.2021) | 24/25 (12.07.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jürgen Henn (89 Spiele), Norbert Hurt (23 Spiele) | ||||||
JK Viljandi Interimstrainer | 21/22 (22.09.2021) | 21/22 (18.12.2021) | 7 | 1,00 | ||
JK Viljandi Sportdirektor | 20/21 (01.01.2021) | 21/22 (18.12.2021) | - | 0,00 | ||
Estland U21 Co-Trainer | 20/21 (01.01.2021) | 21/22 (31.12.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Roman Kozhukhovskyi (8 Spiele) | ||||||
JK Viljandi Trainer | 17/18 (19.04.2018) | 20/21 (31.12.2020) | 98 | 0,98 | ||
Estland U16 Co-Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 18/19 (31.12.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Norbert Hurt (6 Spiele) | ||||||
Estland U17 Co-Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 17/18 (31.12.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Norbert Hurt (15 Spiele) | ||||||
JK Tulevik U21 Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 17/18 (31.12.2017) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.01.2019 | JK Viljandi | Karriereende | - | - | |||||
14/15 | 01.01.2015 | FC Flora | JK Viljandi | 125 Tsd. € | ? | |||||
12/13 | 11.02.2013 | Aalesund | FC Flora | 300 Tsd. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.03.2011 | FC Flora | Aalesund | 450 Tsd. € | 100 Tsd. € | |||||
09/10 | 30.06.2010 | Go Ahead Eagles | FC Flora | 175 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
08/09 | 01.08.2008 | FC Flora | Go Ahead Eagles | - | Leihgebühr: 60 Tsd. € |
|||||
05/06 | 30.03.2006 | Vejle BK | FC Flora | - | Leih-Ende | |||||
05/06 | 01.07.2005 | FC Flora | Vejle BK | - | Leihe | |||||
04/05 | 30.06.2005 | Tervis Pärnu | FC Flora | - | Leih-Ende | |||||
04/05 | 01.01.2005 | FC Flora | Tervis Pärnu | - | Leihe | |||||
04/05 | 01.07.2004 | JK Viljandi | FC Flora | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | FC Elva | JK Viljandi | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 160 Tsd. € |