Nationalität: | Finnland |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,21 Jahre |
Sami Lehto
- Staatsbürgerschaft: Finnland
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,21 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euran Pallo Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 23/24 (31.05.2024) | 5 | 1,20 | ||
Euran Pallo Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 20/21 (31.12.2020) | - | 0,00 |