S.Paio D'Arcos FC
Mitarbeiterhistorie S.Paio D'Arcos FC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 | 19.03.2024 | 100 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2019 | 30.06.2021 | 730 Tage | 0 | - |