Rotenburger SV II
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 33,6
- Legionäre: 8 40,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportanlage In der Ahe (B-Platz) 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Rotenburger SV II
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2020 | 1542 Tage | 0 | - | |||||
| 16.01.2019 | 30.06.2020 | 531 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2017 | 15.01.2019 | 563 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 3003 Tage | 0 | - | |||||
| k. A. | 01.07.2016 | 3003 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 3003 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2016 | 3003 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2014 | 30.06.2016 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2011 | 30.06.2014 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2006 | 30.06.2011 | 1825 Tage | 0 | - | ||||
| 30.06.2011 | ? | 0 | - |