Name im Heimatland: | Eugênio Rômulo Togni |
---|---|
Geb./Alter: | 09.09.1982 (42) |
Geburtsort: | S. Leopoldo Rio Grande |
Nationalität: |
Brasilien Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,95 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 5-4-1 |
Romulo Togni
lentigionecalcio.com
- Geb./Alter: 09.09.1982 (42)
- Geburtsort: S. Leopoldo Rio ...
- Staatsbürgerschaft: Brasilien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,95 Jahre
- Bevorzugte Formation : 5-4-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Mezzolara
Karriereende :
31.12.2017
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mezzolara Trainer | 23/24 (28.11.2023) | 23/24 (05.03.2024) | 11 | 0,36 | ||
Lentigione Trainer | 22/23 (09.06.2022) | 22/23 (30.09.2022) | 6 | 0,50 | ||
Carpi Trainer | 21/22 (14.12.2021) | 21/22 (07.02.2022) | 7 | 0,71 | ||
Mezzolara Trainer | 18/19 (31.05.2018) | 20/21 (30.06.2021) | 102 | 1,26 | ||
Mezzolara Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.05.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Christian Ferrante (29 Spiele), Francesco Passiatore (8 Spiele), Rossano Alberti (1 Spiel) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 31.12.2017 | Mezzolara | Karriereende | - | - | |||||
17/18 | 05.07.2017 | Cuneo | Mezzolara | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
16/17 | 05.08.2016 | Maceratese | Cuneo | 75 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 12.01.2016 | Avellino | Maceratese | 75 Tsd. € | ablösefrei | |||||
14/15 | 30.06.2015 | SPAL | AS Avellino | 75 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
14/15 | 22.08.2014 | AS Avellino | SPAL | 200 Tsd. € | Leihe | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Delfino Pescara | AS Avellino | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Sorrento | Delfino Pescara | 400 Tsd. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Arezzo | Sorrento | 300 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.02.2007 | Manfredonia | Arezzo | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Belluno | Manfredonia | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Grêmio U20 | Belluno | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |