Geb./Alter: | 20.03.1983 (41) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,03 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Roman Ellensohn
www.zolles.com
- Geb./Alter: 20.03.1983 (41)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,03 Jahre
Ist Spieler:
Rechtes Mittelfeld
Verein:
Gaißau II
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dornbirner SV Co-Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. - | 24/25 (01.07.2024) / vsl. - | 83 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Özenc Yalcin (6 Spiele) | ||||||||||||||
FC Dornbirn Trainer | 23/24 (17.02.2024) | 23/24 (10.03.2024) | 23/24 (17.02.2024) / 23/24 (10.03.2024) | 22 Tage | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0,33 : 2,33 | 0,00 | 3 / 0,00 | ||
FC Dornbirn Co-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (16.02.2024) | 23/24 (01.07.2023) / 23/24 (16.02.2024) | 230 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Thomas Janeschitz (17 Spiele) | ||||||||||||||
SW Bregenz Trainer | 21/22 (16.08.2021) | 22/23 (23.12.2022) | 21/22 (16.08.2021) / 22/23 (23.12.2022) | 494 Tage | 45 | 24 | 9 | 12 | 45 | 1,98 : 1,38 | 1,80 | 45 / 1,80 | ||
Vorarlberg U15 Co-Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (15.08.2021) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (15.08.2021) | 45 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FAC Trainer | 20/21 (01.02.2021) | 20/21 (16.04.2021) | 20/21 (01.02.2021) / 20/21 (16.04.2021) | 74 Tage | 10 | 1 | 3 | 6 | 21 | 0,40 : 0,90 | 0,60 | 10 / 0,60 | ||
Dornbirner SV Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (28.01.2021) | 19/20 (01.07.2019) / 20/21 (28.01.2021) | 577 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2,00 : 5,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | ||
Vorarlberg U18 Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 364 Tage | 22 | 2 | 4 | 16 | 31 | 0,95 : 2,73 | 0,45 | 22 / 0,45 | ||
Vorarlberg U16 Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Wil Jgd. Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | 15/16 (01.07.2015) / 16/17 (30.06.2017) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 01.02.2023 | Hatlerdorf II | Gaißau II | - | ? | |||||
21/22 | 01.07.2021 | pausiert | Hatlerdorf II | - | - | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Dornbirner SV | pausiert | - | - | |||||
12/13 | 28.01.2013 | FC Hard | Dornbirner SV | - | ? | |||||
11/12 | 24.01.2012 | SC Bregenz | FC Hard | - | ablösefrei | |||||
10/11 | 31.01.2011 | FC Mäder | SC Bregenz | - | ? | |||||
10/11 | 15.07.2010 | FC Hard | FC Mäder | - | ablösefrei | |||||
07/08 | 23.07.2007 | Eschen/Mauren | FC Hard | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 13.02.2007 | Hohenems | Eschen/Mauren | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 15.07.2006 | A. Lustenau | Hohenems | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
04/05 | 16.07.2004 | FC Hard | A. Lustenau | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 15.07.2003 | Rankweil | FC Hard | - | ? | |||||
02/03 | 15.07.2002 | SCR Altach | Rankweil | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Götzis Jugend | SCR Altach | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |