Name im Heimatland: | Rodrigo Javier Verdera |
---|---|
Geb./Alter: | 24.01.1981 (43) |
Nationalität: | Argentinien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,24 Jahre |
Rodrigo Verdera
- Geb./Alter: 24.01.1981 (43)
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,24 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Atl. Co-Trainer | 23/24 (03.03.2024) | 23/24 (31.05.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jorge Espejo (11 Spiele) | ||||||
Dep. Binacional Co-Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 22/23 (31.03.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Wilmar Valencia (5 Spiele), José Díaz (1 Spiel) | ||||||
Binacional II Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 22/23 (31.03.2023) | - | 0,00 | ||
AD Cantolao Co-Trainer | 20/21 (28.10.2020) | 21/22 (28.09.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jorge Espejo (31 Spiele) | ||||||
Unión Huaral Co-Trainer | 18/19 (01.03.2019) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jorge Espejo (24 Spiele) |