Geb./Alter: | 22.01.1977 (47) |
---|---|
Geburtsort: | Lecce |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,68 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 flach |
Roberto Taurino
monterosifc.com
- Geb./Alter: 22.01.1977 (47)
- Geburtsort: Lecce
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,68 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
V. Francavilla
Meiste Spiele für :
Brindisi
Karriereende :
01.07.2016
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1,50 |
Coppa Italia Serie C | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Serie C - Girone B | 5 | 2 | 3 | - | 9 | 1,80 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS Gubbio Trainer | 24/25 (05.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | 6 | 1,50 | ||
Monopoli Trainer | 23/24 (29.12.2023) | 23/24 (19.06.2024) | 19 | 1,32 | ||
Monterosi Trainer | 23/24 (28.09.2023) | 23/24 (11.12.2023) | 13 | 0,54 | ||
Avellino Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (17.10.2022) | 9 | 1,22 | ||
V. Francavilla Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (16.05.2022) | 40 | 1,50 | ||
Viterbese Trainer | 20/21 (14.11.2020) | 20/21 (05.04.2021) | 23 | 1,26 | ||
Bitonto Trainer | 19/20 (23.05.2019) | 20/21 (15.09.2020) | 27 | 2,04 | ||
Nardò Trainer | 17/18 (25.07.2017) | 18/19 (19.03.2019) | 66 | 1,38 | ||
V. Francavilla Co-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Nicola Antonio Calabro (44 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01.07.2016 | V. Francavilla | Karriereende | - | - | |||||
14/15 | 01.08.2014 | Gallipoli | V. Francavilla | - | ? | |||||
13/14 | 01.08.2013 | Nardò | Gallipoli | - | ? | |||||
11/12 | 01.10.2011 | Brindisi | Nardò | - | ? | |||||
08/09 | 01.08.2008 | SSC Venezia | Brindisi | - | ? | |||||
07/08 | 31.01.2008 | Perugia | SSC Venezia | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.08.2006 | Grosseto | Perugia | - | ? | |||||
04/05 | 01.08.2004 | Brindisi | Grosseto | - | ? | |||||
99/00 | 01.08.1999 | Toma Maglie | Brindisi | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |