Name im Heimatland: | Ռոբերտ Արզումանյան |
---|---|
Geb./Alter: | 24.07.1985 (39) |
Geburtsort: | Erewan |
Nationalität: | Armenien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,91 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-4-1-2 |
Robert Arzumanyan
fcurartu.am
- Geb./Alter: 24.07.1985 (39)
- Geburtsort: Erewan
- Staatsbürgerschaft: Armenien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,91 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-1-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Artsakh Erewan
Meiste Spiele für :
Aktobe
Karriereende :
01.11.2018
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Noah Berater des Managements | 24/25 (01.07.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
FC Noah Trainer | 22/23 (23.08.2022) | 23/24 (29.09.2023) | 43 | 1,14 | ||
Urartu Erewan Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (24.06.2022) | 36 | 1,31 | ||
Urartu Erewan Co-Trainer | 20/21 (09.03.2021) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Tigran Yesayan (12 Spiele), Aleksandr Grigoryan (1 Spiel) | ||||||
Urartu II Trainer | 20/21 (14.07.2020) | 20/21 (09.03.2021) | 17 | 1,65 | ||
Pyunik Erewan Co-Trainer | 19/20 (08.01.2020) | 19/20 (05.05.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Roman Berezovskiy (2 Spiele) | ||||||
Pyunik Erewan Übersetzer | 18/19 (19.04.2019) | 19/20 (01.01.2020) | - | 0,00 | ||
Pyunik Erewan Chefscout | 18/19 (11.01.2019) | 19/20 (01.01.2020) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.11.2018 | Artsakh Erewan | Karriereende | - | - | |||||
18/19 | 01.07.2018 | Vereinslos | Artsakh Erewan | 300 Tsd. € | - | |||||
16/17 | 07.02.2017 | Amkar Perm | Vereinslos | 300 Tsd. € | - | |||||
16/17 | 31.12.2016 | Shakhter K. | Amkar Perm | 300 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
15/16 | 17.02.2016 | Amkar Perm | Shakhter K. | 400 Tsd. € | Leihe | |||||
14/15 | 01.01.2015 | Aktobe | Amkar Perm | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
12/13 | 01.02.2013 | Jagiellonia | Aktobe | 200 Tsd. € | ? | |||||
12/13 | 31.12.2012 | SKA-Energia | Jagiellonia | 250 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
12/13 | 28.08.2012 | Jagiellonia | SKA-Energia | 250 Tsd. € | Leihgebühr: 200 Tsd. € |
|||||
10/11 | 28.01.2011 | Randers FC | Jagiellonia | 200 Tsd. € | 50 Tsd. € | |||||
07/08 | 17.01.2008 | Pyunik Erewan | Randers FC | - | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Pyunik II | Pyunik Erewan | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 250 Tsd. € |