Rino D'Agnelli
vastese1902.it
- Geb./Alter: 06.10.1965 (58)
- Geburtsort: Torino
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVC Vogherese Sportdirektor | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2024 | 23/24 (01.07.2023) / vsl. 30.06.2024 | 450 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AJ Fano Sportdirektor | 22/23 (26.07.2022) | 22/23 (05.03.2023) | 22/23 (26.07.2022) / 22/23 (05.03.2023) | 222 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fanfulla Sportdirektor | 21/22 (28.08.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 21/22 (28.08.2021) / 21/22 (30.06.2022) | 306 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Marignanese Catt Sportdirektor | 20/21 (18.08.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (18.08.2020) / 20/21 (30.06.2021) | 316 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rimini Sportdirektor | 19/20 (20.07.2019) | 19/20 (19.11.2019) | 19/20 (20.07.2019) / 19/20 (19.11.2019) | 122 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Mantova Sportdirektor | 17/18 (01.08.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.08.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 333 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Ujana Sportdirektor | 15/16 (01.09.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.09.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 303 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Locarno Technischer Direktor | 14/15 (01.01.2015) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.01.2015) / 14/15 (30.06.2015) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Reggiana Leiter der Scouting-Abteilung | 12/13 (01.10.2012) | 13/14 (30.06.2014) | 12/13 (01.10.2012) / 13/14 (30.06.2014) | 637 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Valle d'Aosta Technischer Direktor | 10/11 (01.01.2011) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 10/11 (30.06.2011) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |