Name im Heimatland: | Rigobert Song Bahanag |
---|---|
Geb./Alter: | 01.07.1976 (48) |
Geburtsort: | Nkenglicock |
Nationalität: |
Kamerun Frankreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,48 Jahre |
Trainerlizenz: | Fachübungsleiter |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Berater: | ohne Berater |
Rigobert Song
IMAGO
- Geb./Alter: 01.07.1976 (48)
- Geburtsort: Nkenglicock
- Staatsbürgerschaft: Kamerun
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,48 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Trabzonspor
Karriereende :
01.07.2010
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamerun Trainer | 21/22 (01.03.2022) | 23/24 (28.02.2024) | 22 | 1,14 | ||
Kamerun U23 Trainer | 18/19 (23.10.2018) | 22/23 (17.07.2022) | 3 | 1,33 | ||
Kamerun Trainer | 17/18 (14.01.2018) | 17/18 (04.02.2018) | - | 0,00 | ||
Kamerun Co-Trainer | 16/17 (01.04.2017) | 17/18 (13.01.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hugo Broos (9 Spiele) | ||||||
Tschad Trainer | 15/16 (01.10.2015) | 15/16 (11.11.2015) | - | 0,00 | ||
Kamerun Co-Trainer | 12/13 (11.01.2012) | 15/16 (30.09.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Volker Finke (31 Spiele), Denis Lavagne (6 Spiele), Jean-Paul Akono (6 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01.07.2010 | Trabzonspor | Karriereende | 3,50 Mio. € | - | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Galatasaray | Trabzonspor | 6,50 Mio. € | ablösefrei | |||||
04/05 | 03.08.2004 | RC Lens | Galatasaray | - | 1,50 Mio. € | |||||
02/03 | 01.07.2002 | West Ham Utd. | RC Lens | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 30.06.2002 | 1.FC Köln | West Ham Utd. | - | Leih-Ende | |||||
01/02 | 26.11.2001 | West Ham Utd. | 1.FC Köln | - | Leihgebühr: 1,00 Mio. € |
|||||
00/01 | 28.11.2000 | FC Liverpool | West Ham Utd. | - | 4,17 Mio. € | |||||
98/99 | 26.01.1999 | Salernitana | FC Liverpool | - | 3,69 Mio. € | |||||
98/99 | 01.07.1998 | FC Metz | Salernitana | - | 3,87 Mio. € | |||||
94/95 | 01.07.1994 | TKC Yaoundé | FC Metz | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 14,22 Mio. € |
Weitere Angaben
Rigobert Song ist der Onkel von Alex Song (Karriereende).
Rigobert Song ist der Vater von Ronny Song (Vereinslos).
Rigobert Song ist der Vater von Ronny Song (Vereinslos).