Name im Heimatland: | Richard Imbernón Ríos |
---|---|
Geb./Alter: | 21.12.1975 (48) |
Geburtsort: | Andorra la Vella |
Nationalität: | Andorra |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,26 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Richard Imbernón
- Geb./Alter: 21.12.1975 (48)
- Geburtsort: Andorra la Vella
- Staatsbürgerschaft: Andorra
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,26 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
War Spieler:
Letzter Verein :
UE Extremenya
Karriereende :
01.07.2008
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF Esperança Trainer | 23/24 (07.08.2023) | vsl. 30.06.2024 | 29 | 0,48 | ||
Penya Encarnada Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (21.12.2022) | 13 | 0,77 | ||
FC Andorra U19 Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Inter Escaldes Nachwuchskoordinator | 18/19 (01.01.2019) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
FC Andorra Trainer | 17/18 (21.06.2018) | 18/19 (29.12.2018) | - | 0,00 | ||
FC Santa Coloma Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 17/18 (20.06.2018) | 113 | 2,07 | ||
FC Andorra Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 11/12 (16.12.2011) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.07.2008 | UE Extremenya | Karriereende | - | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | AC Escaldes | UE Extremenya | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.01.2007 | Sant Julia | AC Escaldes | - | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.07.2005 | FC Santa Coloma | Sant Julia | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Sant Julia | FC Santa Coloma | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Constel-lacio | Sant Julia | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.07.1999 | CE Principat | Constel-lacio | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.07.1996 | FC Andorra B | CE Principat | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |