Geb./Alter: | 14.06.1970 (54) |
---|---|
Geburtsort: | Villach |
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,03 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Richard Huber
- Geb./Alter: 14.06.1970 (54)
- Geburtsort: Villach
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,03 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
WSG Wietersdorf
Karriereende :
01.01.2010
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAK Klagenfurt Trainer | 23/24 (10.11.2023) | vsl. - | 22 | 1,36 | ||
Mittlern Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 23/24 (09.11.2023) | - | 0,00 | ||
ATSV Wolfsberg Trainer | 16/17 (14.11.2016) | 17/18 (09.04.2018) | 33 | 1,18 | ||
SK Kühnsdorf Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 16/17 (07.11.2016) | 60 | 1,07 | ||
Liebenfels Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 12/13 (31.12.2012) | - | 0,00 | ||
WSG Wietersdorf Trainer | 09/10 (07.08.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
SVG Bleiburg Trainer | 07/08 (03.01.2008) | 08/09 (31.12.2008) | 31 | 1,00 | ||
FC Kärnten Trainer | 06/07 (10.06.2006) | 07/08 (15.09.2007) | 45 | 1,16 | ||
AKA Kärnten U15 Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (09.06.2006) | - | 0,00 | ||
ASK/FCK Amateure Trainer | 02/03 (31.03.2003) | 04/05 (30.06.2005) | 72 | 1,18 | ||
WSG Wietersdorf Spielertrainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (30.03.2003) | 16 | 1,19 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.01.2010 | WSG Wietersdorf | Karriereende | - | - | |||||
09/10 | 01.07.2009 | SV Dellach/Gail | WSG Wietersdorf | - | ? | |||||
08/09 | 01.01.2009 | WSG Wietersdorf | SV Dellach/Gail | - | ? | |||||
07/08 | 01.01.2008 | Köttmannsdorf | WSG Wietersdorf | - | ? | |||||
07/08 | 25.10.2007 | Klopeinersee | Köttmannsdorf | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | pausiert | Klopeinersee | - | - | |||||
03/04 | 01.07.2003 | WSG Wietersdorf | pausiert | - | - | |||||
02/03 | 01.07.2002 | ASK/FCK Amateure | WSG Wietersdorf | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | FC St. Veit | ASK/FCK Amateure | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | SVG Bleiburg | FC St. Veit | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | FC St. Veit | SVG Bleiburg | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | SV Spittal/Drau | FC St. Veit | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | A. Klagenfurt | SV Spittal/Drau | - | ? | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Oberglan | A. Klagenfurt | - | ? | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Bodensdorf | Oberglan | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Bildete in der Spieltzeit 07/08 mit Werner Bürgler das Trainerduo des FC Kärnten, in der Saison 06/07 alleiniger Verantwortlicher.