Name im Heimatland: | Riccardo Gianni Allegretti |
---|---|
Geb./Alter: | 15.02.1978 (46) |
Geburtsort: | Milano |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,74 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 flach |
Riccardo Allegretti
Clivense
- Geb./Alter: 15.02.1978 (46)
- Geburtsort: Milano
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,74 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Benevento
Meiste Spiele für :
Triestina
Karriereende :
04.08.2015
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Clivense SM Trainer | 21/22 (06.09.2021) | 23/24 (30.06.2024) | 39 | 1,36 | ||
Monza U19 Trainer | 20/21 (26.06.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 24 | 0,88 | ||
Monza U17 Trainer | 19/20 (19.07.2019) | 19/20 (25.06.2020) | - | 0,00 | ||
FC Primorje Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Cologno Trainer | 15/16 (01.08.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Città di Cologno, Primorje
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.