Name im Heimatland: | Ricardo Alonso García |
---|---|
Geb./Alter: | 23.01.1992 (32) |
Geburtsort: | Villaviciosa |
Nationalität: | Spanien |
Ricardo Alonso
Atl. Madrid B
Torwart-Trainer
Primera Federación - Gr. II
Im Amt seit:
01.07.2024
Vertrag bis:
30.06.2026
- Geb./Alter: 23.01.1992 (32)
- Geburtsort: Villaviciosa
- Staatsbürgerschaft: Spanien
War Spieler:
Letzter Verein :
AD Alcorcón B
Karriereende :
01.07.2018
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Madrid B Torwart-Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2026 | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Fernando Torres (4 Spiele) | ||||||
Atl. Madrid U19 Torwart-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.07.2018 | AD Alcorcón B | Karriereende | - | - | |||||
15/16 | 01.01.2016 | Astorga | AD Alcorcón B | - | ablösefrei | |||||
15/16 | 18.08.2015 | FC Cádiz | Astorga | - | ablösefrei | |||||
13/14 | 19.08.2013 | Deportivo B | FC Cádiz | - | ablösefrei | |||||
12/13 | 14.07.2012 | Real Madrid C | Deportivo B | - | ablösefrei | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Real Madrid U19 | Real Madrid C | - | - | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Real Madrid U17 | Real Madrid U19 | - | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Sporting Jgd. | Real Madrid U17 | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |