Ralf Muhr
FK Austria Wien
- Geb./Alter: 10.07.1970 (54)
- Geburtsort: Linz
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,16 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admira Wacker Technischer Direktor | 23/24 (01.05.2024) | vsl. - | 23/24 (01.05.2024) / vsl. - | 145 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
LASK Technischer Direktor | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (06.01.2024) | 22/23 (01.07.2022) / 23/24 (06.01.2024) | 554 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AKA LASK U18 Geschäftsführer | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (06.01.2024) | 22/23 (01.07.2022) / 23/24 (06.01.2024) | 554 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Austria Wien Leiter Lizenzbereich | 20/21 (07.08.2020) | 21/22 (15.02.2022) | 20/21 (07.08.2020) / 21/22 (15.02.2022) | 557 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Austria Wien Sportdirektor | 18/19 (05.10.2018) | 20/21 (06.08.2020) | 18/19 (05.10.2018) / 20/21 (06.08.2020) | 671 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Austria Wien Technischer Direktor | 18/19 (05.06.2018) | 20/21 (06.08.2020) | 18/19 (05.06.2018) / 20/21 (06.08.2020) | 793 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Austria Wien U19 Trainer | 13/14 (17.02.2014) | 13/14 (27.02.2014) | 13/14 (17.02.2014) / 13/14 (27.02.2014) | 10 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,00 : 4,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
AKA Austria U19 Sportlicher Leiter | 09/10 (01.07.2009) | 17/18 (05.06.2018) | 09/10 (01.07.2009) / 17/18 (05.06.2018) | 3261 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Austria U19 Sportlicher Leiter | 01/02 (01.07.2001) | 07/08 (30.04.2008) | 01/02 (01.07.2001) / 07/08 (30.04.2008) | 2495 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Austria Wien II Trainer | 00/01 (14.03.2001) | 00/01 (30.06.2001) | 00/01 (14.03.2001) / 00/01 (30.06.2001) | 108 Tage | 12 | 3 | 4 | 5 | 30 | 1,58 : 1,42 | 1,08 | 12 / 1,08 | ||
Austria Jugend Sportlicher Leiter | 93/94 (31.12.1993) | 17/18 (05.06.2018) | 93/94 (31.12.1993) / 17/18 (05.06.2018) | 8922 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Austria Wien Nachwuchskoordinator | 93/94 (31.12.1993) | 17/18 (05.06.2018) | 93/94 (31.12.1993) / 17/18 (05.06.2018) | 8922 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |