Raiko Karpov
Jana Pipar/Paide Linnameeskond
- Geb./Alter: 05.02.1992 (32)
- Geburtsort: Tallinn
- Staatsbürgerschaft: Estland
War Spieler:
Letzter Verein :
Kalev III
Karriereende :
01.01.2018
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estland U17 Physiotherapeut | 22/23 (01.01.2023) | vsl. - | 22/23 (01.01.2023) / vsl. - | 630 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Estland U17 Physiotherapeut | 22/23 (01.01.2023) | vsl. - | 22/23 (01.01.2023) / vsl. - | 630 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Estland U16 Physiotherapeut | 21/22 (18.04.2022) | 22/23 (31.12.2022) | 21/22 (18.04.2022) / 22/23 (31.12.2022) | 257 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Estland U17 Physiotherapeut | 20/21 (01.01.2021) | 21/22 (18.04.2022) | 20/21 (01.01.2021) / 21/22 (18.04.2022) | 472 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Paide Physiotherapeut | 18/19 (01.01.2019) | 19/20 (31.12.2019) | 18/19 (01.01.2019) / 19/20 (31.12.2019) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Estland U18 Physiotherapeut | 17/18 (01.01.2018) | 18/19 (31.12.2018) | 17/18 (01.01.2018) / 18/19 (31.12.2018) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Kalev Physiotherapeut | 16/17 (01.01.2017) | 18/19 (31.12.2018) | 16/17 (01.01.2017) / 18/19 (31.12.2018) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Estland U19 Physiotherapeut | 16/17 (01.01.2017) | 17/18 (31.12.2017) | 16/17 (01.01.2017) / 17/18 (31.12.2017) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 01.01.2018 | Kalev III | Karriereende | - | - | |||||
16/17 | 01.01.2017 | Kalev | Kalev III | - | - | |||||
13/14 | 01.01.2014 | Kuressaare | Kalev | 25 Tsd. € | ? | |||||
12/13 | 18.02.2013 | FC Flora II | Kuressaare | - | ? | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Viljandi | FC Flora II | 25 Tsd. € | ? | |||||
10/11 | 01.01.2011 | Warrior Valga | Viljandi | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |