Name im Heimatland: | Radek Kronďák |
---|---|
Geb./Alter: | 14.11.1970 (53) |
Nationalität: | Tschechien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
5,42 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-1-3-2 |
Radek Krondak
- Geb./Alter: 14.11.1970 (53)
- Staatsbürgerschaft: Tschechien
- ø-Amtszeit als Trainer : 5,42 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-3-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Loko Vltavin
Meiste Spiele für :
FK Teplice
Karriereende :
01.07.2003
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrudim Trainer | 21/22 (20.12.2021) | 23/24 (30.06.2024) | 80 | 1,48 | ||
Viktoria Pilsen Scout | 19/20 (01.01.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Pribram Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Roman Nádvorník (21 Spiele) | ||||||
Domazlice Trainer | 16/17 (11.10.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 23 | 1,70 | ||
Loko Vltavin Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 15/16 (30.06.2016) | 33 | 0,70 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01.07.2003 | Loko Vltavin | Karriereende | - | - | |||||
00/01 | 30.03.2001 | Motorlet Prag | Loko Vltavin | - | ? | |||||
98/99 | 06.04.1999 | Admira Prag | Patenid.Motorlet | - | ? | |||||
97/98 | 03.02.1998 | Ceska Lipa | Admira Prag | - | ? | |||||
97/98 | 07.08.1997 | FK Teplice | Ceska Lipa | - | ? | |||||
94/95 | 28.02.1995 | Brandys n/L | FK Teplice | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |