Name im Heimatland: | Đào Quang Hùng |
---|---|
Nationalität: | Vietnam |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,17 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Quang Hung Dao
- Staatsbürgerschaft: Vietnam
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,17 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Da Nang FC Trainer | 24/25 (01.09.2024) | vsl. - | 2 | 0,50 | ||
Da Nang FC Co-Trainer | 20/21 (11.05.2021) | 24/25 (31.08.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Thanh Hung Phan (36 Spiele), Minh Duc Pham (8 Spiele), Viet Hoang Truong (3 Spiele) | ||||||
Da Nang Jugend Jugendtrainer | 20/21 (01.11.2020) | 20/21 (10.05.2021) | - | 0,00 | ||
Quang Nam FC Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (12.10.2020) | 7 | 0,71 | ||
Da Nang FC Jugendtrainer | 17/18 (01.12.2017) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
Vietnam Co-Trainer | 15/16 (01.03.2016) | 17/18 (24.08.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Huu Thang Nguyen (13 Spiele) | ||||||
Vietnam U23 Co-Trainer | 15/16 (01.03.2016) | 17/18 (24.08.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Huu Thang Nguyen (9 Spiele) | ||||||
Da Nang FC Co-Trainer | 07/08 (24.01.2008) | 17/18 (25.11.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Huynh Duc Le (3 Spiele) |