Name im Heimatland: | Nguyễn Quang Hải |
---|---|
Geb./Alter: | 01.11.1985 (38) |
Geburtsort: | Khánh Hòa |
Nationalität: | Vietnam |
Quang Hai Nguyen
- Geb./Alter: 01.11.1985 (38)
- Geburtsort: Khánh Hòa
- Staatsbürgerschaft: Vietnam
War Spieler:
Letzter Verein :
Quang Ninh FC
Karriereende :
01.01.2017
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Binh Duong FC Co-Trainer | 22/23 (09.03.2023) | 23/24 (18.06.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Huynh Duc Le (38 Spiele), Quoc Tuan Nguyen (4 Spiele) | ||||||
Vietnam U16 Co-Trainer | 21/22 (01.03.2022) | 22/23 (08.03.2023) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01.01.2017 | Quang Ninh FC | Karriereende | - | - | |||||
14/15 | 01.12.2014 | Hai Phong FC | Quang Ninh FC | - | ? | |||||
12/13 | 01.01.2013 | Navibank | Hai Phong | - | ? | |||||
10/11 | 01.01.2011 | Khanh Hoa FC | Navibank | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |