Polisportiva Vismara 2008
Mitarbeiterhistorie Polisportiva Vismara 2008
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 4832 Tage | 0 | - | |||||
| 15.06.2020 | 1560 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2012 | 30.06.2014 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.08.2012 | 30.06.2014 | 698 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2015 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 14.12.2021 | 13.06.2022 | 181 Tage | 0 | - |