Name im Heimatland: | Philip Ødegaard Hansen |
---|---|
Geb./Alter: | 14.05.1987 (37) |
Nationalität: | Dänemark |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,49 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Philip Hansen
- Geb./Alter: 14.05.1987 (37)
- Staatsbürgerschaft: Dänemark
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,49 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
B.93 Nachwuchs-Cheftrainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Fremad Amager Nachwuchs-Cheftrainer | 19/20 (01.01.2020) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Hellerup IK Nachwuchs-Cheftrainer | 16/17 (01.01.2017) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 | ||
Hellerup IK U19 Interimstrainer | 16/17 (01.01.2017) | 16/17 (30.06.2017) | 11 | 0,36 | ||
Hellerup IK Jugendtrainer | 10/11 (01.07.2010) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 |